14. januar 2004Rikardt Anthon Søndergaard forlater styretTHOLA FINANS FREDERICIA ApSRikardt Anthon Søndergaard forlater styret for THOLA FINANS FREDERICIA ApS etter en periode på 29 år.Se mere
4. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
18. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
5. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
3. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
1. august 1997Rikardt Anthon Søndergaard forlater styretRICH. SØNDERGAARD A/SRikardt Anthon Søndergaard forlater styret for RICH. SØNDERGAARD A/S etter en periode på 24 år.Se mere
1. august 1997Rikardt Anthon Søndergaard forlater ledelsenRICH. SØNDERGAARD A/SRikardt Anthon Søndergaard forlater ledelsen for RICH. SØNDERGAARD A/S etter en periode på 24 år.Se mere
24. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
19. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
21. mai 1975StiftelseTHOLA FINANS FREDERICIA ApSTHOLA FINANS FREDERICIA ApS stiftes i bransjen uoplyst. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem av styret.Se mere
9. februar 1973StiftelseRICH. SØNDERGAARD A/SRICH. SØNDERGAARD A/S stiftes i 1973. Rikardt Anthon Søndergaard er medlem af ledelsen.Se mere