26. oktober 2023Underskudd på DKK 137.019 Birch Høyer Invest ApSBirch Høyer Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. januar til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.Birch Høyer Holding ApSBirch Høyer Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2023StiftelseBirch Høyer Invest ApSBirch Høyer Invest ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Rikke Birch Jensen forlater ledelsenBirch Høyer ApSRikke Birch Jensen forlater ledelsen for Birch Høyer ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. desember 2022Endring i eierkretsenBirch Høyer ApSRikke Birch Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Birch Høyer ApS.Se mere
17. oktober 2022Jesper Thorup blir med i ledelsenRespekt Danmark ApSJesper Thorup erstatter Rikke Birch Jensen i ledelsen for Respekt Danmark ApS etter en periode på 8 år.Se mere
17. oktober 2022Endring i eierkretsenRespekt Ejendomme ApSRikke Birch Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Respekt Ejendomme ApS.Se mere
17. oktober 2022Endring i eierkretsenRespekt Danmark ApSRikke Birch Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Respekt Danmark ApS.Se mere
17. oktober 2022AdresseendringBirch Høyer Holding ApSBirch Høyer Holding ApS flytter fra Fårevejle til Holbæk. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022AdresseendringBirch Høyer ApSBirch Høyer ApS flytter fra Fårevejle til Holbæk. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022Nytt navn: Birch Høyer ApSRespekt Danmark Soap ApSRespekt Danmark Soap ApS skifter navn til Birch Høyer ApS. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2022Underskudd på DKK 2.700 Respekt Danmark Soap ApSRespekt Danmark Soap ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2022Overskudd på DKK 142.751 Birch Høyer Ejendomme ApSBirch Høyer Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rikke Birch Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. september 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.Birch Høyer Holding ApSBirch Høyer Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.Respekt Danmark ApSRespekt Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabRespekt Danmark Soap ApSRespekt Danmark Soap IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Respekt Danmark Soap ApS. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2021Overskudd på DKK 2.363 Birch Høyer Ejendomme ApSBirch Høyer Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rikke Birch Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
10. oktober 2021Overskudd på DKK 19.307 Respekt Danmark ApSRespekt Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2021Underskudd på DKK 94.354 Respekt Danmark Soap IVSRespekt Danmark Soap IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2021Overskudd på DKK 8.602 Birch Høyer Holding ApSBirch Høyer Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rikke Birch Jensen er medlem af ledelsen.Se mere