30. september 2005Rikke Damgaard forlater styretAKTIV REJSER A/SRikke Damgaard forlater styret for AKTIV REJSER A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
29. september 2005Rikke Damgaard forlater ledelsenDAMGAARD TRANSPORT ApSRikke Damgaard forlater ledelsen for DAMGAARD TRANSPORT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
7. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortAKTIV REJSER A/SAKTIV REJSER A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. august 2003 til 31. desember 2004. Rikke Damgaard er medlem av styret.Se mere
10. juni 2005Rikke Damgaard blir med i styretAKTIV REJSER A/SRikke Damgaard erstatter Peter Lønstrup Jensen i styret for AKTIV REJSER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. august 2004Regnskap for 2003 offentligjortDAMGAARD TRANSPORT ApSDAMGAARD TRANSPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2004Ny status NORMALDAMGAARD TRANSPORT ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDAMGAARD TRANSPORT ApSTidligere status: Normal. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDAMGAARD TRANSPORT ApSTidligere status: Normal. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortDAMGAARD TRANSPORT ApSDAMGAARD TRANSPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mai 2002 til 31. desember 2002. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2002AdresseendringDAMGAARD TRANSPORT ApSDAMGAARD TRANSPORT ApS flytter fra København K til Bjæverskov. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2002Nytt navn: DAMGAARD TRANSPORT ApSApS KBUS 17 NR. 1952ApS KBUS 17 NR. 1952 skifter navn til DAMGAARD TRANSPORT ApS. Rikke Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2002Rikke Damgaard blir med i ledelsenApS KBUS 17 NR. 1952Rikke Damgaard erstatter Kim Madsen i ledelsen for ApS KBUS 17 NR. 1952 etter en periode på 1 måned.Se mere