27. mai 2022Rikke Hansen forlater ledelsenTræn for livet ApSRikke Hansen forlater ledelsen for Træn for livet ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. mai 2022Endring i eierkretsenTræn for livet ApSRikke Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Træn for livet ApS.Se mere
23. mars 2022Underskudd på DKK 29.091 Træn for livet ApSTræn for livet ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. oktober 2020 til 31. desember 2021. Rikke Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2020StiftelseTræn for livet ApSTræn for livet ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rikke Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2020Endring i eierkretsenRibra ApSRikke Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Ribra ApS.Se mere
25. august 2020Underskudd på DKK 22.196 Ribra ApSRibra ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juni 2019 til 31. desember 2019. Rikke Hansen eier 20% av virksomheten.Se mere
26. juni 2019StiftelseRibra ApSRibra ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Rikke Hansen eier 20% av virksomheten.Se mere