30. juniUnderskudd på DKK 1.158 Reca Holding ApSReca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 23.577 Dividendo ApSDividendo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2023Underskudd på DKK 9.492 Reca Holding ApSReca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 1.770 Dividendo ApSDividendo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2022Underskudd på DKK 14.080 Reca Holding ApSReca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 12.203 Dividendo ApSDividendo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Ny bransje: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.Dividendo ApSTidligere bransje: Landbrugskonsulenter. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Ny selskapsform AnpartsselskabDividendo ApSDividendo IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Dividendo ApS. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Underskudd på DKK 19.694 Reca Holding ApSReca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. desember 2020. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 383 Dividendo IVSDividendo IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Rikke Louise Sønder blir med i ledelsenReca Holding ApSRikke Louise Sønder erstatter Carsten Saugmann Sønder i ledelsen for Reca Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juni 2021Endring i eierkretsenReca Holding ApSRikke Louise Sønder registrert som reell eier av Reca Holding ApS.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 159 Dividendo IVSDividendo IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 22.351 Dividendo IVSDividendo IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 7.055 Dividendo IVSDividendo IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2017AdresseendringDividendo IVSDividendo IVS flytter til ny adresse i Næstved. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017StiftelseDividendo IVSDividendo IVS stiftes i bransjen landbrugskonsulenter. Rikke Louise Sønder er medlem af ledelsen.Se mere