30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i styretNorrecco Agerskov A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i styret for Norrecco Agerskov A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i styretCITY CONTAINER A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i styret for CITY CONTAINER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i styretCity Container Danmark A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i styret for City Container Danmark A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i styretCITY CONTAINER FYN A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i styret for CITY CONTAINER FYN A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i styretNORRECCO A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i styret for NORRECCO A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i styretCity Container Jylland A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i styret for City Container Jylland A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i ledelsenReconor Holding ApSRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i ledelsen for Reconor Holding ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i ledelsenLoop BidCo ApSRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i ledelsen for Loop BidCo ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i ledelsenReconor A/SRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i ledelsen for Reconor A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i ledelsenLoop MidCo ApSRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i ledelsen for Loop MidCo ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
30. juniRikke Nissen Sigdal blir med i ledelsenMH Gruppen MidCo ApSRikke Nissen Sigdal erstatter Katrine Kjems Hyldgaard Christensen i ledelsen for MH Gruppen MidCo ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
9. januarUnderskudd på DKK 37.337 Nissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2023Underskudd på DKK 125.578 Nissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2021Underskudd på DKK 123.864 Nissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.Nissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2020Underskudd på DKK 38.000 Nissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2019Overskudd på DKK 0 Nissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2017 til 30. september 2018. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018AdresseendringNissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS flytter fra København Ø til Kongens Lyngby. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2017StiftelseNissen Sigdal Holding ApSNissen Sigdal Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rikke Nissen Sigdal er medlem af ledelsen.Se mere