26. juni 2007Rikke Pernille Schmidt forlater styretAKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007Rikke Pernille Schmidt forlater styret for AKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007 etter en periode på 2 år.Se mere
19. februar 2007Shu-Ling Green forlater styretAKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007Shu-Ling Green forlater styret for AKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007 etter en periode på 1 uke. Rikke Pernille Schmidt er fortsatt styreleder.Se mere
9. februar 2007Shu-Ling Green blir med i styretAKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007Shu-Ling Green blir med i styret for AKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007. Rikke Pernille Schmidt er fortsatt styreleder.Se mere
9. februar 2007Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007KUVATEK A/SKUVATEK A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 9. FEBRUAR 2007. Rikke Pernille Schmidt er styreleder.Se mere
5. januar 2007Michael Vorre forlater styretKUVATEK A/SMichael Vorre forlater styret for KUVATEK A/S etter en periode på 2 år. Rikke Pernille Schmidt er fortsatt styreleder.Se mere
21. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortKUVATEK A/SKUVATEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 29. desember 2004 til 31. desember 2005. Rikke Pernille Schmidt er styreleder.Se mere
25. januar 2005Ny bransje: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brugKUVATEK A/STidligere bransje: Uoplyst. Rikke Pernille Schmidt er styreleder.Se mere
24. januar 2005Rikke Pernille Schmidt blir ny styrelederKUVATEK A/SRikke Pernille Schmidt erstatter Per Rønde Jakobsen som styreleder hos KUVATEK A/S etter en periode på 4 uker.Se mere