29. mai 2008Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco blir med i styretUSIMINAS EUROPA A/SMarco Antonio Soares da Cunha Castello Branco erstatter Rinaldo Campos Soares i styret for USIMINAS EUROPA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberUSIMINAS EUROPA A/STidligere bransje: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
1. september 2007Ny bransje: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhedUSIMINAS EUROPA A/STidligere bransje: Uoplyst. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
25. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortUSIMINAS EUROPA A/SUSIMINAS EUROPA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
13. april 2007AdresseendringUSIMINAS EUROPA A/SUSIMINAS EUROPA A/S flytter til ny adresse i København K. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
19. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortUSIMINAS EUROPA A/SUSIMINAS EUROPA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. desember 2005. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
9. september 2005Rinaldo Campos Soares blir med i styretUSIMINAS EUROPA A/SRinaldo Campos Soares blir med i styret for USIMINAS EUROPA A/S.Se mere
9. september 2005Allan Otto blir med i ledelsenUSIMINAS EUROPA A/SAllan Otto erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for USIMINAS EUROPA A/S etter en periode på 3 måneder. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
9. september 2005AdresseendringUSIMINAS EUROPA A/SUSIMINAS EUROPA A/S flytter fra Aalborg til København K. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere
9. september 2005Nytt navn: USIMINAS EUROPA A/SSLP 11.785 A/SSLP 11.785 A/S skifter navn til USIMINAS EUROPA A/S. Rinaldo Campos Soares er medlem av styret.Se mere