25. mai 2004Elena Holm blir ny styrelederNILAB A/SElena Holm erstatter Rita Viola Jensen som styreleder hos NILAB A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
4. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortNILAB A/SNILAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Rita Viola Jensen er styreleder.Se mere
23. oktober 2003Stein Højmark Jensen forlater styretNILAB A/SStein Højmark Jensen forlater styret for NILAB A/S etter en periode på 4 år. Rita Viola Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
23. oktober 2003Stein Højmark Jensen forlater ledelsenNILAB A/SStein Højmark Jensen forlater ledelsen for NILAB A/S etter en periode på 12 år. Rita Viola Jensen er styreleder.Se mere
3. oktober 2003Rita Viola Jensen blir med i styretNILAB A/SRita Viola Jensen blir med i styret for NILAB A/S.Se mere
3. oktober 2003Ben Egert Holm blir med i ledelsenNILAB A/SBen Egert Holm blir med i ledelsen for NILAB A/S. Rita Viola Jensen er styreleder.Se mere
18. august 1995Rita Viola Jensen forlater styretJENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE ApS.Rita Viola Jensen forlater styret for JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE ApS. etter en periode på 8 år.Se mere
18. juni 1992Ny status UNDER KONKURSJENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE ApS.Tidligere status: Normal. Rita Viola Jensen er medlem av styret.Se mere
25. september 1990Nytt navn: JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE ApS.JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE AF 1.4. 1988 ApSJENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE AF 1.4. 1988 ApS skifter navn til JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE ApS.. Rita Viola Jensen er medlem av styret.Se mere
24. september 1990Johannes Abildgaard Skude forlater styretJENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE AF 1.4. 1988 ApSJohannes Abildgaard Skude forlater styret for JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE AF 1.4. 1988 ApS etter en periode på 3 år. Rita Viola Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 1988Nytt navn: JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE AF 1.4. 1988 ApSApS KBUS 8 NR.2877ApS KBUS 8 NR.2877 skifter navn til JENSEN CLINICAL NUTRITION SERVICE AF 1.4. 1988 ApS. Rita Viola Jensen er medlem av styret.Se mere
26. mai 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 8 NR.2877Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR.2877 etter en periode på 5 måneder. Rita Viola Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1988StiftelseApS KBUS 8 NR.2877ApS KBUS 8 NR.2877 stiftes i 1988. Rita Viola Jensen er medlem av styret.Se mere