12. august 1998Robert Charles Tomkinson forlater styretRS COMPONENTS A/SRobert Charles Tomkinson forlater styret for RS COMPONENTS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
2. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortRS COMPONENTS A/SRS COMPONENTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. mars. Robert Charles Tomkinson er medlem av styret.Se mere
11. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortRS COMPONENTS A/SRS COMPONENTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1995 til 31. mars. Robert Charles Tomkinson er medlem av styret.Se mere
24. desember 1991Nytt navn: RS COMPONENTS A/SA/S PSE 38 NR. 1376A/S PSE 38 NR. 1376 skifter navn til RS COMPONENTS A/S. Robert Charles Tomkinson er medlem av styret.Se mere
23. desember 1991Flere forlater styretA/S PSE 38 NR. 13763 medlemmer forlater styret for A/S PSE 38 NR. 1376. Robert Charles Tomkinson er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 38 NR. 1376Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 38 NR. 1376 etter en periode på 6 måneder. Robert Charles Tomkinson er medlem av styret.Se mere
1. juli 1991StiftelseA/S PSE 38 NR. 1376A/S PSE 38 NR. 1376 stiftes i bransjen engroshandel med elektroniske komponenter. Robert Charles Tomkinson er medlem av styret.Se mere