13. august 2021 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Francis John Minogue indtrådt i bestyrelsen i stedet for John Gerard Noone og Robert John Reynolds (kilde: Les artikkel
18. juni 2021Robert John Reynolds forlater styretC&D FOODS (DENMARK) A/SRobert John Reynolds forlater styret for C&D FOODS (DENMARK) A/S etter en periode på 4 år.Se mere
12. oktober 2020Underskudd på EUR 2,1 mio.C&D FOODS (DENMARK) A/SC&D FOODS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Robert John Reynolds er medlem av styret.Se mere
27. mars 2020Colm Dore blir ny styrelederC&D FOODS (DENMARK) A/SColm Dore erstatter Mogens Jensen som styreleder hos C&D FOODS (DENMARK) A/S etter en periode på 3 år. Robert John Reynolds er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2019Regnskap for 2019 offentligjortC&D FOODS (DENMARK) A/SC&D FOODS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Robert John Reynolds er medlem av styret.Se mere
31. desember 2018Jore Andre Johnsen forlater styretC&D FOODS (DENMARK) A/SJore Andre Johnsen forlater styret for C&D FOODS (DENMARK) A/S etter en periode på 6 måneder. Robert John Reynolds er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 2018Jore Andre Johnsen blir med i styretC&D FOODS (DENMARK) A/SJore Andre Johnsen erstatter Ivan Popp i styret for C&D FOODS (DENMARK) A/S etter en periode på 1 år. Robert John Reynolds er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juli 2018Regnskap for 2018 offentligjortC&D FOODS (DENMARK) A/SC&D FOODS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Robert John Reynolds er medlem av styret.Se mere
30. juni 2017Ivan Popp blir med i styretC&D FOODS (DENMARK) A/SIvan Popp erstatter Flemming Hansen i styret for C&D FOODS (DENMARK) A/S etter en periode på 4 år. Robert John Reynolds er fortsatt styremedlem.Se mere
21. juni 2017Underskudd på EUR 533.000 C&D FOODS (DENMARK) A/SC&D FOODS (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Robert John Reynolds er medlem av styret.Se mere
29. mars 2017Robert John Reynolds blir med i styretC&D FOODS (DENMARK) A/SRobert John Reynolds blir med i styret for C&D FOODS (DENMARK) A/S.Se mere
29. mars 2017John Gerard Noone blir adm. direktørC&D FOODS (DENMARK) A/SJohn Gerard Noone erstatter Philip John Reynolds som adm. direktør i C&D FOODS (DENMARK) A/S. Robert John Reynolds er medlem av styret.Se mere