28. juniUnderskudd på EUR 2,2 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiMatthew Samuel Bromberg forlater styretBLAST ApSMatthew Samuel Bromberg forlater styret for BLAST ApS etter en periode på 2 år. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsRobert Marc Douek forlater ledelsenBLAST Tech ApSRobert Marc Douek forlater ledelsen for BLAST Tech ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. august 2023Endring i eierkretsenBLAST ApSJohan Harald Gedda øker sitt reelle eierskap av BLAST ApS. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2023AdresseendringBLAST Tech ApSBLAST Tech ApS flytter fra København S til København K. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2023AdresseendringBLAST ApSBLAST ApS flytter fra København S til København K. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2023Endring i eierkretsenBLAST ApSJohan Harald Gedda registrert som reell eier av BLAST ApS. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.BLAST Tech ApSBLAST Tech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på EUR 11 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2022Lasse Brogård Kempf slutter som adm. direktørBLAST Tech ApSLasse Brogård Kempf slutter som adm. direktør i BLAST Tech ApS. Robert Marc Douek er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
19. september 2022Robert Marc Douek forlater styretBLAST Tech ApSRobert Marc Douek forlater styret for BLAST Tech ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
19. september 2022Robert Marc Douek blir med i ledelsenBLAST Tech ApSRobert Marc Douek erstatter Niels Borgbjerg Møller i ledelsen for BLAST Tech ApS etter en periode på 5 år.Se mere
25. august 2022Matthew Samuel Bromberg blir med i styretBLAST ApSMatthew Samuel Bromberg blir med i styret for BLAST ApS. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2022Underskudd på DKK 92 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 1,9 mio.BLAST Tech ApSBLAST Tech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Robert Marc Douek er medlem av styret.Se mere
16. mars 2022AdresseendringBLAST Tech ApSBLAST Tech ApS flytter fra Aarhus C til København S. Robert Marc Douek er medlem av styret.Se mere
17. februar 2022Robert Marc Douek blir med i styretBLAST Tech ApSRobert Marc Douek erstatter Nick Skovsen i styret for BLAST Tech ApS etter en periode på 1 år.Se mere
10. august 2021Simon Schmincke forlater styretBLAST ApSSimon Schmincke forlater styret for BLAST ApS etter en periode på 4 år. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 85 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Underskudd på DKK 79 mio.BLAST ApSBLAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Robert Marc Douek er medlem af ledelsen.Se mere