13. november 2002Arie René Hissink blir med i styretFLUKE DANMARK A/SArie René Hissink erstatter Robert Victor van Zeeland i styret for FLUKE DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
13. november 2002Arie René Hissink blir med i ledelsenFLUKE DANMARK A/SArie René Hissink erstatter Robert Victor van Zeeland i ledelsen for FLUKE DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortFLUKE DANMARK A/SFLUKE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Robert Victor van Zeeland er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2001AdresseendringFLUKE DANMARK A/SFLUKE DANMARK A/S flytter fra Skovlunde til København K. Robert Victor van Zeeland er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortFLUKE DANMARK A/SFLUKE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Robert Victor van Zeeland er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2001Robert Victor van Zeeland blir med i styretFLUKE DANMARK A/SRobert Victor van Zeeland blir med i styret for FLUKE DANMARK A/S.Se mere
28. juni 2001Robert Victor van Zeeland blir med i ledelsenFLUKE DANMARK A/SRobert Victor van Zeeland erstatter Michael Mouritzen i ledelsen for FLUKE DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere