Stacey Crystal Patten erstatter Amelia Grace Merrick i ledelsen for Greenspruce Valby Holdco ApS etter en periode på 10 måneder. Robert William Johnston er medlem af ledelsen.
Stacey Crystal Patten erstatter Amelia Grace Merrick i ledelsen for Greenspruce Valby Propco ApS etter en periode på 10 måneder. Robert William Johnston er medlem af ledelsen.
Stacey Crystal Patten erstatter Amelia Grace Merrick i ledelsen for IRE-ELF Project Boarder PropCo ApS etter en periode på 11 måneder. Robert William Johnston er medlem af ledelsen.
IRE-ELF Project Boarder PropCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Robert William Johnston er medlem af ledelsen.
Søren Ronni Salby erstatter David Kevin Green i ledelsen for IRE-ELF Project Boarder PropCo ApS etter en periode på 1 år. Robert William Johnston er medlem af ledelsen.
IRE-ELF Project Boarder PropCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Robert William Johnston er medlem af ledelsen.