1. august 1998Rogert Valentin Poulsen forlater styretDANSK INDUSTRI INVEST A/SRogert Valentin Poulsen forlater styret for DANSK INDUSTRI INVEST A/S etter en periode på 28 år.Se mere
12. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortDANSK INDUSTRI INVEST A/SDANSK INDUSTRI INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
11. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortDANSK INDUSTRI INVEST A/SDANSK INDUSTRI INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 1997Karl Johan Levinsen blir med i ledelsenDANSK INDUSTRI INVEST A/SKarl Johan Levinsen erstatter Niels Kristian Agner i ledelsen for DANSK INDUSTRI INVEST A/S etter en periode på 27 år. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortDANSK INDUSTRI INVEST A/SDANSK INDUSTRI INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
21. mai 1996Rogert Valentin Poulsen forlater styretGLENT & CO. HOLDING A/SRogert Valentin Poulsen forlater styret for GLENT & CO. HOLDING A/S etter en periode på 54 år.Se mere
21. mai 1996Niels Eduard Busch forlater styretDANSK INDUSTRI INVEST A/SNiels Eduard Busch forlater styret for DANSK INDUSTRI INVEST A/S etter en periode på 26 år. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 1996Ny status OPLØST EFTER FUSIONGLENT & CO. HOLDING A/STidligere status: Normal. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
8. mars 1996Rogert Valentin Poulsen forlater styretDANSK INVERTIT A/SRogert Valentin Poulsen forlater styret for DANSK INVERTIT A/S etter en periode på 50 år.Se mere
3. januar 1996Rogert Valentin Poulsen forlater styretGLENT & CO. A/SRogert Valentin Poulsen forlater styret for GLENT & CO. A/S etter en periode på 7 år.Se mere
22. april 1994Flere forlater styretDANSK INVERTIT A/S3 medlemmer forlater styret for DANSK INVERTIT A/S. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. desember 1993Bendt Samuel Bendtsen forlater styretGLENT & CO. A/SBendt Samuel Bendtsen forlater styret for GLENT & CO. A/S etter en periode på 5 år. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. desember 1993Bendt Samuel Bendtsen forlater ledelsenGLENT & CO. A/SBendt Samuel Bendtsen forlater ledelsen for GLENT & CO. A/S etter en periode på 5 år. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
5. januar 1993Vagn Korsgaard forlater styretGLENT & CO. A/SVagn Korsgaard forlater styret for GLENT & CO. A/S etter en periode på 4 år. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 1991Else Vibeke Andersen forlater ledelsenDANSK INDUSTRI INVEST A/SElse Vibeke Andersen forlater ledelsen for DANSK INDUSTRI INVEST A/S etter en periode på 21 år. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
8. mars 1991Bent Holst Jørgensen forlater styretGLENT & CO. A/SBent Holst Jørgensen forlater styret for GLENT & CO. A/S etter en periode på 2 år. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mars 1991Ole Scherfig forlater styretDANSK INVERTIT A/SOle Scherfig forlater styret for DANSK INVERTIT A/S etter en periode på 45 år. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. august 1990Bent Erik Krogh Jensen forlater ledelsenDANSK INDUSTRI INVEST A/SBent Erik Krogh Jensen forlater ledelsen for DANSK INDUSTRI INVEST A/S etter en periode på 20 år. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
24. mai 1990Nytt navn: DANSK INDUSTRI INVEST A/SHOSBY INVEST A/SHOSBY INVEST A/S skifter navn til DANSK INDUSTRI INVEST A/S. Rogert Valentin Poulsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 1990Flere forlater styretHOSBY INVEST A/S5 medlemmer forlater styret for HOSBY INVEST A/S. Rogert Valentin Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere