26. august 2018 · Finans.dkRystede fodformet image af sig: Nu vil Angulus ud i verdenDawe-familien kom ind i billedet, da Christian Dawes far, læderindkøber Roland Dawe, blev ansat i 1949. Les artikkel
19. desember 2006Roland Dawe forlater styretA/S ANGULUS TRADING CORoland Dawe forlater styret for A/S ANGULUS TRADING CO etter en periode på 62 år.Se mere
4. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Roland Dawe er styreleder.Se mere
21. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Roland Dawe er styreleder.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Roland Dawe er styreleder.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Roland Dawe er styreleder.Se mere
22. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Roland Dawe er styreleder.Se mere
20. september 2001Roland Dawe slutter som adm. direktørA/S ANGULUS TRADING CORoland Dawe slutter som adm. direktør i A/S ANGULUS TRADING CO.Se mere
12. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortA/S ANGULUS TRADING COA/S ANGULUS TRADING CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 1996Roland Dawe forlater styretROLAND DAWES FAMILIEFONDRoland Dawe forlater styret for ROLAND DAWES FAMILIEFOND etter en periode på 9 år.Se mere
4. juli 1994Per Anton Borum forlater styretA/S ANGULUS TRADING COPer Anton Borum forlater styret for A/S ANGULUS TRADING CO etter en periode på 50 år. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. september 1990Roland Dawe slutter som adm. direktørA/S ANGULUS AGENCIESRoland Dawe slutter som adm. direktør i A/S ANGULUS AGENCIES.Se mere
19. september 1990Roland Dawe forlater styretA/S ANGULUS AGENCIESRoland Dawe forlater styret for A/S ANGULUS AGENCIES etter en periode på 10 år.Se mere
29. september 1986StiftelseROLAND DAWES FAMILIEFONDROLAND DAWES FAMILIEFOND stiftes i 1986. Roland Dawe er styreleder.Se mere
5. november 1980StiftelseA/S ANGULUS AGENCIESA/S ANGULUS AGENCIES stiftes i 1980. Roland Dawe er adm. direktør i virksomheten.Se mere