1. november 1996Hans Pellhammar blir med i styretLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSHans Pellhammar erstatter Rolf Ingemar Dahlberg i styret for LÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS etter en periode på 21 år.Se mere
1. november 1996Hans Pellhammar blir med i styretMENDO HANDEL ApSHans Pellhammar erstatter Rolf Ingemar Dahlberg i styret for MENDO HANDEL ApS etter en periode på 21 år.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortMENDO HANDEL ApSMENDO HANDEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rolf Ingemar Dahlberg er medlem av styret.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rolf Ingemar Dahlberg er medlem av styret.Se mere
1. juli 1995Mogens Vind Lübker blir med i styretLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSMogens Vind Lübker blir med i styret for LÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS. Rolf Ingemar Dahlberg er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 1995Olaf Svanberg forlater styretLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSOlaf Svanberg forlater styret for LÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS etter en periode på 19 år. Rolf Ingemar Dahlberg er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juli 1993Jørgen Bent Skotte Hansen forlater styretMENDO HANDEL ApSJørgen Bent Skotte Hansen forlater styret for MENDO HANDEL ApS etter en periode på 17 år. Rolf Ingemar Dahlberg er fortsatt styremedlem.Se mere
8. august 1991Gunnar Jørgensen forlater styretLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSGunnar Jørgensen forlater styret for LÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS etter en periode på 15 år. Rolf Ingemar Dahlberg er fortsatt styremedlem.Se mere
8. august 1991Gunnar Jørgensen forlater styretMENDO HANDEL ApSGunnar Jørgensen forlater styret for MENDO HANDEL ApS etter en periode på 15 år. Rolf Ingemar Dahlberg er fortsatt styremedlem.Se mere
8. august 1991Gunnar Jørgensen forlater ledelsenLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSGunnar Jørgensen forlater ledelsen for LÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS etter en periode på 15 år. Rolf Ingemar Dahlberg er medlem av styret.Se mere
8. august 1991Gunnar Jørgensen forlater ledelsenMENDO HANDEL ApSGunnar Jørgensen forlater ledelsen for MENDO HANDEL ApS etter en periode på 15 år. Rolf Ingemar Dahlberg er medlem av styret.Se mere
24. mars 1976StiftelseLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApSLÆRERES INDKØBSCENTRAL FINANCIERING ApS stiftes i bransjen anden udlånsvirksomhed. Rolf Ingemar Dahlberg er medlem av styret.Se mere
24. mars 1976StiftelseMENDO HANDEL ApSMENDO HANDEL ApS stiftes i bransjen varehuse. Rolf Ingemar Dahlberg er medlem av styret.Se mere