XEROX FINANCIAL SERVICES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Rolf Niklas Erland Björkquist er medlem av styret.
William Wightman McIntosh erstatter Steen Kock Nielsen i styret for XEROX FINANCIAL SERVICES DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder. Rolf Niklas Erland Björkquist er fortsatt styremedlem.
XEROX FINANCIAL SERVICES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. juni 2006 til 31. desember 2006. Rolf Niklas Erland Björkquist er medlem af ledelsen.