12. august 2003Douglas John Vaday blir med i styretKIDDE DENMARK A/SDouglas John Vaday erstatter Ronald Andrew Fleming i styret for KIDDE DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. august 2003Douglas John Vaday blir med i styretA/S DANSK HUSTELEFON SELSKABDouglas John Vaday erstatter Ronald Andrew Fleming i styret for A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB etter en periode på 2 år.Se mere
12. august 2003Douglas John Vaday blir med i styretGINGE-KERR DANMARK A/SDouglas John Vaday erstatter Ronald Andrew Fleming i styret for GINGE-KERR DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
7. august 2003Ronald Andrew Fleming forlater styretG W SPRINKLER A/SRonald Andrew Fleming forlater styret for G W SPRINKLER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S DANSK HUSTELEFON SELSKABA/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ronald Andrew Fleming er medlem av styret.Se mere
18. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGINGE-KERR DANMARK A/SGINGE-KERR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ronald Andrew Fleming er medlem av styret.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortKIDDE DENMARK A/SKIDDE DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ronald Andrew Fleming er medlem av styret.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortG W SPRINKLER A/SG W SPRINKLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ronald Andrew Fleming er styreleder.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortG W SPRINKLER A/SG W SPRINKLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ronald Andrew Fleming er styreleder.Se mere
18. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S DANSK HUSTELEFON SELSKABA/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ronald Andrew Fleming er medlem av styret.Se mere
18. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortGINGE-KERR DANMARK A/SGINGE-KERR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ronald Andrew Fleming er medlem av styret.Se mere
18. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortKIDDE DENMARK A/SKIDDE DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ronald Andrew Fleming er medlem av styret.Se mere
13. mars 2002John Gabriel Graham-Martin blir adm. direktørG W SPRINKLER A/SJohn Gabriel Graham-Martin blir adm. direktør i G W SPRINKLER A/S. Ronald Andrew Fleming er styreleder.Se mere
31. januar 2002Guy John Paul Jones forlater ledelsenG W SPRINKLER A/SGuy John Paul Jones forlater ledelsen for G W SPRINKLER A/S etter en periode på 4 år. Ronald Andrew Fleming er styreleder.Se mere
10. januar 2002Ronald Andrew Fleming blir ny styrelederG W SPRINKLER A/SRonald Andrew Fleming erstatter David Smith som styreleder hos G W SPRINKLER A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. november 2001Ronald Andrew Fleming blir med i styretKIDDE DENMARK A/SRonald Andrew Fleming erstatter David Smith i styret for KIDDE DENMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
30. november 2001Ronald Andrew Fleming blir med i styretGINGE-KERR DANMARK A/SRonald Andrew Fleming erstatter David Smith i styret for GINGE-KERR DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
30. november 2001Ronald Andrew Fleming blir med i styretA/S DANSK HUSTELEFON SELSKABRonald Andrew Fleming erstatter David Smith i styret for A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB etter en periode på 11 måneder.Se mere
29. desember 1997Ronald Andrew Fleming forlater ledelsenG W SPRINKLER A/SRonald Andrew Fleming forlater ledelsen for G W SPRINKLER A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
16. desember 1997Søren Bregndahl Poulsen forlater styretG W SPRINKLER A/SSøren Bregndahl Poulsen forlater styret for G W SPRINKLER A/S etter en periode på 42 år. Ronald Andrew Fleming er medlem af ledelsen.Se mere