19. aprilOverskudd på DKK 304.917 Nondraft Holding ApSNondraft Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 5.766 Nondraft Sport ApSNondraft Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 23.070 Feffer ApSFeffer ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2022 til 31. desember 2023. Ronni Aae Damsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
17. aprilOverskudd på DKK 402.789 DRAKS ApSDRAKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Aae Damsgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
11. marsOverskudd på DKK 39.302 Inwæst ApSInwæst ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 212.979 Nondraft Holding ApSNondraft Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 37.117 DRAKS ApSDRAKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Aae Damsgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 198.106 Nondraft Sport ApSNondraft Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022StiftelseFeffer ApSFeffer ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Ronni Aae Damsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2022Overskudd på DKK 91.887 Inwæst ApSInwæst ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 9.377 Nondraft Sport ApSNondraft Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 21.698 Nondraft Holding ApSNondraft Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2022Overskudd på DKK 25.197 DRAKS ApSDRAKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Aae Damsgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 192.304 Inwæst ApSInwæst ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2021Overskudd på DKK 141.116 Nondraft Holding ApSNondraft Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2021Overskudd på DKK 99.278 Nondraft Sport ApSNondraft Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 57.521 DRAKS ApSDRAKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ronni Aae Damsgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2020Overskudd på DKK 151.469 Inwæst ApSInwæst ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. august 2019 til 30. september. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2020AdresseendringNondraft Holding ApSNondraft Holding ApS flytter fra Vejle Øst til Viuf. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2020AdresseendringInwæst ApSInwæst ApS flytter til ny adresse i Vejle Øst. Ronni Aae Damsgaard er medlem af ledelsen.Se mere