14. mars 2022Ronni Lou forlater styretHurtigbriller IvSRonni Lou forlater styret for Hurtigbriller IvS etter en periode på 6 år.Se mere
14. mars 2022Ronni Lou forlater ledelsenHurtigbriller IvSRonni Lou forlater ledelsen for Hurtigbriller IvS etter en periode på 6 år.Se mere
14. mars 2022Endring i eierkretsenHurtigbriller IvSRonni Lou er ikke lenger registrert som reell eier av Hurtigbriller IvS.Se mere
1. september 2021Overskudd på DKK 9.716 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2020Underskudd på DKK 3.173 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2019Ronni Lou forlater ledelsenHitspot ApSRonni Lou forlater ledelsen for Hitspot ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. november 2019Endring i eierkretsenHitspot ApSRonni Lou er ikke lenger registrert som reell eier av Hitspot ApS.Se mere
30. august 2019Overskudd på DKK 15.219 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2019Overskudd på DKK 3.340 Hitspot ApSHitspot ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2018Overskudd på DKK 26.461 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2018Overskudd på DKK 3.091 Hitspot ApSHitspot ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2016 til 31. desember 2017. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2017Ronni Lou blir med i ledelsenHitspot ApSRonni Lou blir med i ledelsen for Hitspot ApS.Se mere
31. desember 2017Endring i eierkretsenHitspot ApSRonni Lou registrert som reell eier av Hitspot ApS.Se mere
10. juli 2017Overskudd på DKK 90 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2016 til 31. mars. Ronni Lou er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Ronni Lou blir med i styretHurtigbriller IvSRonni Lou blir med i styret for Hurtigbriller IvS.Se mere
1. juni 2016Ronni Lou blir med i ledelsenHurtigbriller IvSRonni Lou blir med i ledelsen for Hurtigbriller IvS.Se mere
1. juni 2016Endring i eierkretsenHurtigbriller IvSRonni Lou registrert som reell eier av Hurtigbriller IvS.Se mere