20. augustNy status UNDER KONKURSRH Byg apsTidligere status: Under tvangsopløsning. Ronnie Hofs eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juliEndring i eierkretsenTyler 1 ApSRonnie Hofs er ikke lenger registrert som reell eier av Tyler 1 ApS.Se mere
17. juliEndring i eierkretsenBYBOLIG FREDERIKSHAVN ApSRonnie Hofs er ikke lenger registrert som reell eier av BYBOLIG FREDERIKSHAVN ApS.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 165.530 Ejendomsselskabet RH ApSEjendomsselskabet RH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 6.684 LAF ApSLAF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 1.635 HOFS HOLDING DRONNINGLUND ApSHOFS HOLDING DRONNINGLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGRH Byg apsTidligere status: Normal. Ronnie Hofs eier 100% av virksomheten.Se mere
24. maiRonnie Hofs slutter som adm. direktørRH Byg apsRonnie Hofs slutter som adm. direktør i RH Byg aps.Se mere
23. aprilNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGBYBOLIG FREDERIKSHAVN ApSTidligere status: Normal. Ronnie Hofs eier 100% av virksomheten.Se mere
23. aprilNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGTyler 1 ApSTidligere status: Normal. Ronnie Hofs eier 100% av virksomheten.Se mere
21. marsRonnie Hofs forlater ledelsenBYBOLIG FREDERIKSHAVN ApSRonnie Hofs forlater ledelsen for BYBOLIG FREDERIKSHAVN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
21. marsRonnie Hofs forlater ledelsenTyler 1 ApSRonnie Hofs forlater ledelsen for Tyler 1 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 199.534 Ejendomsselskabet RH ApSEjendomsselskabet RH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 1.507 HOFS HOLDING DRONNINGLUND ApSHOFS HOLDING DRONNINGLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 36.025 RH Byg apsRH Byg aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronnie Hofs er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 0 BYBOLIG FREDERIKSHAVN ApSBYBOLIG FREDERIKSHAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 0 Tyler 1 ApSTyler 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 6.515 LAF ApSLAF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronnie Hofs er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023AdresseendringHOLDINGSELSKABET AF 1951 S.M.B.A.HOLDINGSELSKABET AF 1951 S.M.B.A. flytter fra Ølsted til Frederiksberg. Ronnie Hofs eier 10% av virksomheten.Se mere
28. februar 2023Anne Kristine Oppenlænder forlater ledelsenHOLDINGSELSKABET AF 1951 S.M.B.A.Anne Kristine Oppenlænder forlater ledelsen for HOLDINGSELSKABET AF 1951 S.M.B.A. etter en periode på 13 år. Ronnie Hofs eier 10% av virksomheten.Se mere