23. desember 2019Rud Christian Stahl forlater styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDRud Christian Stahl forlater styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND etter en periode på 23 år.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 2,2 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
6. juni 2018Overskudd på DKK 19 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
6. juni 2017Overskudd på DKK 18 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
2. juni 2016Jørgen Richter blir med i styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDJørgen Richter blir med i styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND. Rud Christian Stahl er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 12 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Overskudd på DKK 14 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
28. november 2014Ole Richter forlater styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDOle Richter forlater styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND etter en periode på 18 år. Rud Christian Stahl er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 15 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
4. februar 2014Marie-Pierre Marcelle Andresen blir med i styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDMarie-Pierre Marcelle Andresen blir med i styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND. Rud Christian Stahl er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2013Overskudd på DKK 8,5 mio.MARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
1. januar 2013Peter Løgstrup blir med i styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDPeter Løgstrup blir med i styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND. Rud Christian Stahl er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2012Jørgen Frank Jakobsen forlater styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDJørgen Frank Jakobsen forlater styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND etter en periode på 9 år. Rud Christian Stahl er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
9. mars 2012Jens Elliott Nyegaard forlater styretMARIE & M.B. RICHTERS FONDJens Elliott Nyegaard forlater styret for MARIE & M.B. RICHTERS FOND etter en periode på 16 år. Rud Christian Stahl er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortMARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
17. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortMARIE & M.B. RICHTERS FONDMARIE & M.B. RICHTERS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålMARIE & M.B. RICHTERS FONDTidligere bransje: Legater og fonde med velgørende formål. Rud Christian Stahl er medlem av styret.Se mere