31. mai 2012Runar Nilsen forlater styretDANCOPTER A/SRunar Nilsen forlater styret for DANCOPTER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. september 2011Finn Øistein Nordam blir med i styretEJENDOMSSELSKABET AF 30. APRIL 2003 ApSFinn Øistein Nordam erstatter Runar Nilsen i styret for EJENDOMSSELSKABET AF 30. APRIL 2003 ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
15. september 2011Finn Øistein Nordam blir med i styretDANCOPTER A/SFinn Øistein Nordam blir med i styret for DANCOPTER A/S. Runar Nilsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2011Leif Salomonsen forlater styretDANCOPTER A/SLeif Salomonsen forlater styret for DANCOPTER A/S etter en periode på 2 år. Runar Nilsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANCOPTER A/SDANCOPTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Runar Nilsen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortEJENDOMSSELSKABET AF 30. APRIL 2003 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 30. APRIL 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Runar Nilsen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2011Runar Nilsen blir med i styretEJENDOMSSELSKABET AF 30. APRIL 2003 ApSRunar Nilsen erstatter Jan Vogt Hansen i styret for EJENDOMSSELSKABET AF 30. APRIL 2003 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANCOPTER A/SDANCOPTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Runar Nilsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2010Nils Skeby slutter som adm. direktørDANCOPTER A/SNils Skeby slutter som adm. direktør i DANCOPTER A/S. Runar Nilsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2010Runar Nilsen blir med i styretDANCOPTER A/SRunar Nilsen blir med i styret for DANCOPTER A/S.Se mere