15. mai 2020Rune Dremstrup Sørensen forlater ledelsenRDSG IVSRune Dremstrup Sørensen forlater ledelsen for RDSG IVS etter en periode på 2 år.Se mere
15. mai 2020Endring i eierkretsenRDSG IVSRune Dremstrup Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av RDSG IVS.Se mere
12. mai 2020Rune Dremstrup Sørensen forlater ledelsenGekko-europe.com IVSRune Dremstrup Sørensen forlater ledelsen for Gekko-europe.com IVS etter en periode på 2 år.Se mere
12. mai 2020Endring i eierkretsenGekko-europe.com IVSRune Dremstrup Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Gekko-europe.com IVS.Se mere
21. mai 2019Overskudd på DKK 0 RDSG IVSRDSG IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. desember 2017 til 31. desember 2018. Rune Dremstrup Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2019Underskudd på DKK 2.529 Gekko-europe.com IVSGekko-europe.com IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. desember 2017 til 31. desember 2018. Rune Dremstrup Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2017StiftelseGekko-europe.com IVSGekko-europe.com IVS stiftes i bransjen agenturhandel med blandet sortiment. Rune Dremstrup Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2017StiftelseRDSG IVSRDSG IVS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Rune Dremstrup Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere