30. juniRune Krag Linderoth forlater styretHorizoone ApSRune Krag Linderoth forlater styret for Horizoone ApS etter en periode på 4 år.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 936.344 BKL HOLDING VEJLE A/SBKL HOLDING VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rune Krag Linderoth er medlem av styret.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 52.240 Horizoone ApSHorizoone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rune Krag Linderoth eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. januarAdresseendringLINDEROTH ENTREPRISE ApSLINDEROTH ENTREPRISE ApS flytter fra Vejle Øst til Vejle. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Underskudd på DKK 4.047 TREKANTENS TRÆLAST A/STREKANTENS TRÆLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Rune Krag Linderoth er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2023Overskudd på DKK 94.277 LINDEROTH HOLDING ApSLINDEROTH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2023Overskudd på DKK 96.612 LINDEROTH ENTREPRISE ApSLINDEROTH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023StiftelseBerula Invest ApSBerula Invest ApS stiftes i bransjen gennemløbsholdingselskaber. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 23.876 Horizoone ApSHorizoone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rune Krag Linderoth eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. april 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.BKL HOLDING VEJLE A/SBKL HOLDING VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rune Krag Linderoth er medlem av styret.Se mere
21. november 2022 · Erhvervplus.dkNedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Linderoth Holding ApS i Vejle ØstVirksomheden ledes af direktør Rune Krag Linderoth. Les artikkel
21. november 2022Overskudd på DKK 31.408 LINDEROTH HOLDING ApSLINDEROTH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Overskudd på DKK 7.578 TREKANTENS TRÆLAST A/STREKANTENS TRÆLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Rune Krag Linderoth er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2022Overskudd på DKK 33.639 LINDEROTH ENTREPRISE ApSLINDEROTH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 67.797 Horizoone ApSHorizoone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rune Krag Linderoth eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. januar 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.BKL HOLDING VEJLE A/SBKL HOLDING VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rune Krag Linderoth er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2021Overskudd på DKK 125.771 LINDEROTH ENTREPRISE ApSLINDEROTH ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021Overskudd på DKK 123.096 LINDEROTH HOLDING ApSLINDEROTH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Rune Krag Linderoth er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2021Underskudd på DKK 11.368 TREKANTENS TRÆLAST A/STREKANTENS TRÆLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Rune Krag Linderoth er medlem av styret.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 43.321 Horizoone ApSHorizoone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rune Krag Linderoth eier 33,3% av virksomheten.Se mere