8. juliUnderskudd på DKK 64.956 Wilder Komplementar A/SWilder Komplementar A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 0 WILDER P/SWILDER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 94.889 CAFÉ IPSEN ApSCAFÉ IPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 101.347 KRIS & MOU HOLDING ApSKRIS & MOU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Andreas Langhoff forlater styretWILDER P/SAndreas Langhoff forlater styret for WILDER P/S etter en periode på 5 år. Rune Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2023Endring i eierkretsenWILDER P/SHenrik Faxholm øker sitt reelle eierskap av WILDER P/S. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 0 WILDER P/SWILDER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 147.335 Wilder Komplementar A/SWilder Komplementar A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 193.587 CAFÉ IPSEN ApSCAFÉ IPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 185.142 KRIS & MOU HOLDING ApSKRIS & MOU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2022Overskudd på DKK 108.984 CAFÉ IPSEN ApSCAFÉ IPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 103.681 KRIS & MOU HOLDING ApSKRIS & MOU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 0 WILDER P/SWILDER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 124.082 Wilder Komplementar A/SWilder Komplementar A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2022AdresseendringKRIS & MOU HOLDING ApSKRIS & MOU HOLDING ApS flytter fra København S til Dragør. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 300.769 CAFÉ IPSEN ApSCAFÉ IPSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 298.280 KRIS & MOU HOLDING ApSKRIS & MOU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rune Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 102.703 WILDER P/SWILDER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2021Underskudd på DKK 80.924 Wilder Komplementar A/SWilder Komplementar A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 155.602 WILDER P/SWILDER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rune Kristensen er medlem av styret.Se mere