3. aprilOverskudd på DKK 962.593 Rune Lind Holding ApSRune Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 21.484 Rydeng Invest ApSRydeng Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 2,0 mio.JPJ Byg ApSJPJ Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeRydeng Invest ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Virksomhed i Egtved fik millionplusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Rune Lind Støhs og Jens Post Jacobsen. Les artikkel
4. april 2023Underskudd på DKK 79.560 Rydeng Invest ApSRydeng Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2023Overskudd på DKK 877.785 Rune Lind Holding ApSRune Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.JPJ Byg ApSJPJ Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2023Rune Lind Støhs forlater ledelsenLIND BOLIGBYG ApSRune Lind Støhs forlater ledelsen for LIND BOLIGBYG ApS etter en periode på 10 år.Se mere
27. januar 2023Endring i eierkretsenLIND BOLIGBYG ApSRune Lind Støhs er ikke lenger registrert som reell eier av LIND BOLIGBYG ApS.Se mere
8. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortJPJ Byg ApSJPJ Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortRune Lind Holding ApSRune Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortRydeng Invest ApSRydeng Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. januar 2021 til 30. september 2021. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortLIND BOLIGBYG ApSLIND BOLIGBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2021Underskudd på DKK 319.106 LIND BOLIGBYG ApSLIND BOLIGBYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021 · EgtvedpostenNy trælast i byen: Sælger online lokalt og i hele landet- Da trælasten blev lukket, syntes vi, det var enormt ærgerligt, at man ikke længere kunne købe træ i Egtved, så allerede dér tog vi en beslutning om, at det ville vi gøre noget ved, fortæller Jens Post Jacobsen og Rune Lind Støhs, der driver tømrerfirmaet JPS Byg. Les artikkel
8. februar 2021 · Vejle Amts FolkebladNy online trælast er opstået: Tusindvis af varenumre og personlig rådgivning- Da trælasten blev lukket, syntes vi, det var enormt ærgerligt, at man ikke længere kunne købe træ i Egtved, så allerede dér tog vi en beslutning om, at det ville vi gøre noget ved, fortæller Jens Post Jacobsen og Rune Lind Støhs, der driver tømrerfirmaet JPJ Byg. Les artikkel
13. januar 2021Overskudd på DKK 182.482 Rune Lind Holding ApSRune Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2021Overskudd på DKK 373.542 JPJ Byg ApSJPJ Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2021StiftelseRydeng Invest ApSRydeng Invest ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Rune Lind Støhs er medlem af ledelsen.Se mere