10. august 2011Rune Pihl-Andersen forlater ledelsenCAPITAL INVEST ApS.Rune Pihl-Andersen forlater ledelsen for CAPITAL INVEST ApS. etter en periode på 2 år.Se mere
11. mai 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCAPITAL INVEST ApS.Tidligere status: Normal. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2011AdresseendringCAPITAL INVEST ApS.CAPITAL INVEST ApS. flytter fra Rødovre til København V. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortCAPITAL INVEST ApS.CAPITAL INVEST ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCAPITAL INVEST ApS.CAPITAL INVEST ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2009Ny status NORMALCAPITAL INVEST ApS.Tidligere status: Under tvangsopløsning. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2009Rune Pihl-Andersen blir med i ledelsenCAPITAL INVEST ApS.Rune Pihl-Andersen blir med i ledelsen for CAPITAL INVEST ApS..Se mere
13. juli 2007Erik Fjeldgaard Andersen blir med i ledelsenEJENDOMSUDVIKLING 2 ApSErik Fjeldgaard Andersen erstatter Rune Pihl-Andersen i ledelsen for EJENDOMSUDVIKLING 2 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. juli 2007Erik Fjeldgaard Andersen blir med i ledelsenEJENDOMSUDVIKLING 1 ApSErik Fjeldgaard Andersen erstatter Rune Pihl-Andersen i ledelsen for EJENDOMSUDVIKLING 1 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortEJENDOMSUDVIKLING 2 ApSEJENDOMSUDVIKLING 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. desember 2005 til 31. desember 2006. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortEJENDOMSUDVIKLING 1 ApSEJENDOMSUDVIKLING 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. desember 2005 til 31. desember 2006. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2006AdresseendringEJENDOMSUDVIKLING 2 ApSEJENDOMSUDVIKLING 2 ApS flytter fra København K til Rungsted Kyst. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2006AdresseendringEJENDOMSUDVIKLING 1 ApSEJENDOMSUDVIKLING 1 ApS flytter fra København K til Rungsted Kyst. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2005Rune Pihl-Andersen blir med i ledelsenEJENDOMSUDVIKLING 2 ApSRune Pihl-Andersen blir med i ledelsen for EJENDOMSUDVIKLING 2 ApS.Se mere
23. desember 2005Rune Pihl-Andersen blir med i ledelsenEJENDOMSUDVIKLING 1 ApSRune Pihl-Andersen blir med i ledelsen for EJENDOMSUDVIKLING 1 ApS.Se mere
23. desember 2005Nytt navn: EJENDOMSUDVIKLING 1 ApSApS KBUS 17 NR. 4596ApS KBUS 17 NR. 4596 skifter navn til EJENDOMSUDVIKLING 1 ApS. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2005Nytt navn: EJENDOMSUDVIKLING 2 ApSApS KBUS 17 NR. 4615ApS KBUS 17 NR. 4615 skifter navn til EJENDOMSUDVIKLING 2 ApS. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2003Rune Pihl-Andersen forlater ledelsenSTRADO ApSRune Pihl-Andersen forlater ledelsen for STRADO ApS etter en periode på 4 år.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTRADO ApSSTRADO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSTRADO ApSSTRADO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Rune Pihl-Andersen er medlem af ledelsen.Se mere