6. maiOverskudd på DKK 69 mio.KROGAGERFONDENKROGAGERFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 68 mio.A/S AF 3.JUNI 1986A/S AF 3.JUNI 1986 offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
26. marsJonas Stubkjær blir med i styretKROGAGERFONDENJonas Stubkjær blir med i styret for KROGAGERFONDEN. Rune Søren Eilif Knude er fortsatt styreleder.Se mere
25. marsUnderskudd på DKK 493.000 ApS af 1. april 2021ApS af 1. april 2021 offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 13 mio.CLUB LA SANTA A/SCLUB LA SANTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
12. juli 2023Rune Søren Eilif Knude forlater styretALLERUP INVEST ApSRune Søren Eilif Knude forlater styret for ALLERUP INVEST ApS etter en periode på 21 år.Se mere
3. juni 2023 · Historie OnlineVikingernes forestillingsverdenNu får vi et endnu bedre indblik i vikingernes verdensbillede, og det vil give os et mere fuldkomment billede af, hvem vikingerne var," fortæller Rune Knude, der er formand for Krogagerfonden. Les artikkel
28. mars 2023Overskudd på DKK 40 mio.KROGAGERFONDENKROGAGERFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 59 mio.A/S AF 3.JUNI 1986A/S AF 3.JUNI 1986 offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 12.000 ALLERUP INVEST ApSALLERUP INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
27. mars 2023Underskudd på DKK 607.000 ApS af 1. april 2021ApS af 1. april 2021 offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 11 mio.CLUB LA SANTA A/SCLUB LA SANTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
23. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortKROGAGERFONDENKROGAGERFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 13 mio.A/S AF 3.JUNI 1986A/S AF 3.JUNI 1986 offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
20. mars 2022Overskudd på DKK 8,0 mio.CLUB LA SANTA A/SCLUB LA SANTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
18. mars 2022Underskudd på DKK 463.000 ApS af 1. april 2021ApS af 1. april 2021 offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
18. mars 2022Overskudd på DKK 31.000 ALLERUP INVEST ApSALLERUP INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Rune Søren Eilif Knude er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Niels Nygaard blir med i ledelsenApS af 1. april 2021Niels Nygaard erstatter Lars Frederik Sohns i ledelsen for ApS af 1. april 2021 etter en periode på 8 år. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
14. juli 2021AdresseendringApS af 1. april 2021ApS af 1. april 2021 flytter fra Billund til Hellerup. Rune Søren Eilif Knude er styreleder.Se mere
1. juli 2021Rune Søren Eilif Knude blir med i styretApS af 1. april 2021Rune Søren Eilif Knude blir med i styret for ApS af 1. april 2021.Se mere