CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Ruth Lillevang Worm er medlem av styret.
CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Ruth Lillevang Worm er medlem av styret.