22. mai 2020Ryan Alexander Lee forlater styretFORAS HOLDING A/SRyan Alexander Lee forlater styret for FORAS HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
7. mai 2020Underskudd på DKK 350.088 FORAS HOLDING A/SFORAS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ryan Alexander Lee er styreleder.Se mere
29. februar 2020Vibeke Rohde forlater styretFORAS HOLDING A/SVibeke Rohde forlater styret for FORAS HOLDING A/S etter en periode på 6 måneder. Ryan Alexander Lee er fortsatt styreleder.Se mere
29. februar 2020Vibeke Rohde forlater ledelsenFORAS HOLDING A/SVibeke Rohde forlater ledelsen for FORAS HOLDING A/S etter en periode på 6 måneder. Ryan Alexander Lee er styreleder.Se mere
28. februar 2020Peter Matzen Drachmann blir med i styretFORAS HOLDING A/SPeter Matzen Drachmann blir med i styret for FORAS HOLDING A/S. Ryan Alexander Lee er fortsatt styreleder.Se mere
28. februar 2020Peter Matzen Drachmann blir med i ledelsenFORAS HOLDING A/SPeter Matzen Drachmann blir med i ledelsen for FORAS HOLDING A/S. Ryan Alexander Lee er styreleder.Se mere
10. september 2019Vibeke Rohde blir med i styretFORAS HOLDING A/SVibeke Rohde erstatter Pernille Ohlsen i styret for FORAS HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Ryan Alexander Lee er fortsatt styreleder.Se mere
10. september 2019Vibeke Rohde blir med i ledelsenFORAS HOLDING A/SVibeke Rohde erstatter Pernille Ohlsen i ledelsen for FORAS HOLDING A/S etter en periode på 4 år. Ryan Alexander Lee er styreleder.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 268.925 FORAS HOLDING A/SFORAS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ryan Alexander Lee er styreleder.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 356.893 FORAS HOLDING A/SFORAS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ryan Alexander Lee er styreleder.Se mere
23. august 2017Ryan Alexander Lee blir med i styretFORAS HOLDING A/SRyan Alexander Lee blir med i styret for FORAS HOLDING A/S.Se mere