Brødrene Petersens Jomfrukloster offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sabine Guste Brigitte Dragsted er medlem av styret.
Brødrene Petersens Jomfrukloster offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sabine Guste Brigitte Dragsted er medlem av styret.
Stefan Hans-Helmut Zahn forlater ledelsen for Brødrene Petersens Jomfrukloster etter en periode på 3 år. Sabine Guste Brigitte Dragsted er medlem av styret.
Brødrene Petersens Jomfrukloster offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sabine Guste Brigitte Dragsted er medlem av styret.
Brødrene Petersens Jomfrukloster offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sabine Guste Brigitte Dragsted er medlem av styret.