8. juliUnderskudd på DKK 10.505 (r)Evolution ApS(r)Evolution ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 500 ABUTA Holding ApSABUTA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. september 2022 til 31. desember 2023. Salah Ibrahim er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juliSalah Ibrahim forlater styret(r)Evolution ApSSalah Ibrahim forlater styret for (r)Evolution ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. juniAdresseendring(r)Evolution ApS(r)Evolution ApS flytter fra København NV til København S. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniAdresseendringABUTA Holding ApSABUTA Holding ApS flytter fra København NV til København S. Salah Ibrahim er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. marsStiftelseHegnXperten ApSHegnXperten ApS stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Salah Ibrahim eier 33,3% av virksomheten.Se mere
10. november 2023Salah Ibrahim forlater styretHans Christians ApSSalah Ibrahim forlater styret for Hans Christians ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
10. november 2023Sado El-Beyrouti blir med i ledelsenHans Christians ApSSado El-Beyrouti erstatter Salah Ibrahim i ledelsen for Hans Christians ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
10. november 2023Endring i eierkretsenHans Christians ApSSalah Ibrahim er ikke lenger registrert som reell eier av Hans Christians ApS.Se mere
1. september 2023Ny bransje: VejgodstransportHans Christians ApSTidligere bransje: Restauranter. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2023Adresseendring(r)Evolution ApS(r)Evolution ApS flytter fra Roskilde til København NV. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2023Overskudd på DKK 20.587 (r)Evolution ApS(r)Evolution ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. oktober 2022 til 31. desember 2022. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Adresseendring(r)Evolution ApS(r)Evolution ApS flytter fra København NV til Roskilde. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2023Salah Ibrahim blir med i styretHans Christians ApSSalah Ibrahim blir med i styret for Hans Christians ApS.Se mere
15. januar 2023Endring i eierkretsenHans Christians ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Hans Christians ApS. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2022Salah Ibrahim blir med i ledelsenHans Christians ApSSalah Ibrahim blir med i ledelsen for Hans Christians ApS.Se mere
14. desember 2022Ny status NORMALHans Christians ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022StiftelseHans Christians ApSHans Christians ApS stiftes i bransjen restauranter. Salah Ibrahim eier 30% av virksomheten.Se mere
12. oktober 2022Ny bransje: Andre personlige serviceydelser i.a.n.(r)Evolution ApSTidligere bransje: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2022Stiftelse(r)Evolution ApS(r)Evolution ApS stiftes i bransjen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. Salah Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere