6. april 2022Samir Halime forlater ledelsenEUROREN ApSSamir Halime forlater ledelsen for EUROREN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
2. februar 2022Underskudd på DKK 1,1 mio.EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenEUROREN ApSSamir Halime er ikke lenger registrert som reell eier av EUROREN ApS.Se mere
9. juli 2021Underskudd på DKK 3,0 mio.EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2021Regnskap for 2019 omgjortEUROREN ApSEUROREN ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2020Overskudd på DKK 726.485 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019AdresseendringEUROREN ApSEUROREN ApS flytter til ny adresse i København V. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2019Overskudd på DKK 319.688 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2018Overskudd på DKK 199.401 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2017Overskudd på DKK 306.037 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2016Samir Halime forlater ledelsenEuro Services ApSSamir Halime forlater ledelsen for Euro Services ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
30. mai 2016Underskudd på DKK 193.900 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2015StiftelseEuro Services ApSEuro Services ApS stiftes i bransjen almindelig rengøring i bygninger. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2015Overskudd på DKK 49.915 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 129.450 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2014AdresseendringEUROREN ApSEUROREN ApS flytter fra Valby til København V. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2014Samir Halime forlater ledelsenFASAN SMØRREBRØD ApSSamir Halime forlater ledelsen for FASAN SMØRREBRØD ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
4. november 2013StiftelseFASAN SMØRREBRØD ApSFASAN SMØRREBRØD ApS stiftes i bransjen fremstilling af andre fødevarer i.a.n. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2013Overskudd på DKK 111.818 EUROREN ApSEUROREN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Samir Halime er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2013Endring i eierkretsenEUROREN ApSSamir Halime registrert som reell eier av EUROREN ApS.Se mere