26. augustAdresseendringEjendommen Fredericiagade 8 I/SEjendommen Fredericiagade 8 I/S flytter til ny adresse i København K. Samuel Claus Magid eier 11,1% av virksomheten.Se mere
30. juniRegnskap for 2023 omgjortSCM Invest ApSSCM Invest ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 24 mio.Copenhagen Energy Islands ApSCopenhagen Energy Islands ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. desember 2022 til 31. desember 2023. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
26. aprilUnderskudd på DKK 117.000 CEI HoldCo ApSCEI HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mars 2023 til 31. desember 2023. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
28. februarSamuel Claus Magid blir med i ledelsenCEI HoldCo ApSSamuel Claus Magid erstatter Mogens Thorninger i ledelsen for CEI HoldCo ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
16. februarAdresseendringCopenhagen Energy Islands ApSCopenhagen Energy Islands ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
15. januarChristian Heling blir med i styretCopenhagen Energy Islands ApSChristian Heling blir med i styret for Copenhagen Energy Islands ApS. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarNye navn i styretCopenhagen Energy Islands ApS3 nye medlemmer blir med i styret for Copenhagen Energy Islands ApS. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarSamuel Claus Magid blir med i ledelsenCopenhagen Energy Islands ApSSamuel Claus Magid erstatter Mogens Thorninger i ledelsen for Copenhagen Energy Islands ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. august 2023AdresseendringEjendommen Fredericiagade 8 I/SEjendommen Fredericiagade 8 I/S flytter til ny adresse i København K. Samuel Claus Magid eier 11,1% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Underskudd på DKK 11.295 SCM Invest ApSSCM Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. mars 2022 til 31. desember 2022. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2022StiftelseSCM Invest ApSSCM Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Samuel Claus Magid er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022AdresseendringEjendommen Fredericiagade 8 I/SEjendommen Fredericiagade 8 I/S flytter fra Frederiksberg til København K. Samuel Claus Magid eier 11,1% av virksomheten.Se mere
8. februar 2021Endring i eierkretsenEjendommen Fredericiagade 8 I/SSamuel Claus Magid registrert som reell eier av Ejendommen Fredericiagade 8 I/S.Se mere