1. februar 2019Samuel Prescott Phelan forlater styretTACONIC BIOSCIENCES A/SSamuel Prescott Phelan forlater styret for TACONIC BIOSCIENCES A/S etter en periode på 17 år.Se mere
20. juni 2018Overskudd på DKK 8,6 mio.TACONIC BIOSCIENCES A/STACONIC BIOSCIENCES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
6. juli 2017Underskudd på DKK 7,4 mio.TACONIC BIOSCIENCES A/STACONIC BIOSCIENCES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
28. mars 2017David Lee Lester blir med i styretTACONIC BIOSCIENCES A/SDavid Lee Lester erstatter Richard William Matacchiero i styret for TACONIC BIOSCIENCES A/S etter en periode på 7 år. Samuel Prescott Phelan er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 2017David Lee Lester blir med i ledelsenTACONIC BIOSCIENCES A/SDavid Lee Lester erstatter Richard William Matacchiero i ledelsen for TACONIC BIOSCIENCES A/S etter en periode på 2 år. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
11. mai 2016Overskudd på DKK 474.857 TACONIC BIOSCIENCES A/STACONIC BIOSCIENCES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Underskudd på DKK 3,2 mio.TACONIC BIOSCIENCES A/STACONIC BIOSCIENCES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Samuel Prescott Phelan forlater styretTACONIC DENMARK ApSSamuel Prescott Phelan forlater styret for TACONIC DENMARK ApS etter en periode på 13 år.Se mere
28. mai 2015Samuel Prescott Phelan forlater ledelsenTACONIC DENMARK ApSSamuel Prescott Phelan forlater ledelsen for TACONIC DENMARK ApS etter en periode på 13 år.Se mere
3. desember 2014Robert Joseph Rosenthal blir med i styretTACONIC BIOSCIENCES A/SRobert Joseph Rosenthal erstatter Todd Frank Little i styret for TACONIC BIOSCIENCES A/S etter en periode på 13 år. Samuel Prescott Phelan er fortsatt styremedlem.Se mere
3. desember 2014Richard William Matacchiero blir med i ledelsenTACONIC BIOSCIENCES A/SRichard William Matacchiero erstatter David Truels Hansen i ledelsen for TACONIC BIOSCIENCES A/S etter en periode på 6 år. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
2. juli 2014Nytt navn: TACONIC BIOSCIENCES A/STACONIC EUROPE A/STACONIC EUROPE A/S skifter navn til TACONIC BIOSCIENCES A/S. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 3,6 mio.TACONIC DENMARK ApSTACONIC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Samuel Prescott Phelan er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 3,6 mio.TACONIC EUROPE A/STACONIC EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Avl af pelsdyr mv.TACONIC EUROPE A/STidligere bransje: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
30. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortTACONIC EUROPE A/STACONIC EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
30. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortTACONIC DENMARK ApSTACONIC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Samuel Prescott Phelan er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTACONIC DENMARK ApSTACONIC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Samuel Prescott Phelan er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTACONIC EUROPE A/STACONIC EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTACONIC EUROPE A/STACONIC EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Samuel Prescott Phelan er medlem av styret.Se mere