15. november 2023Overskudd på DKK 537.643 SALLING EL SERVICE A/SSALLING EL SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sanne Bukhave Simonsen er medlem av styret.Se mere
11. november 2022Overskudd på DKK 827.963 SALLING EL SERVICE A/SSALLING EL SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sanne Bukhave Simonsen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2022Sanne Bukhave Simonsen forlater ledelsenSVAN Boligudlejning ApSSanne Bukhave Simonsen forlater ledelsen for SVAN Boligudlejning ApS etter en periode på 3 år.Se mere
18. mai 2022Endring i eierkretsenSVAN Boligudlejning ApSSanne Bukhave Simonsen er ikke lenger registrert som reell eier av SVAN Boligudlejning ApS.Se mere
25. oktober 2021Underskudd på DKK 43.153 SVAN Boligudlejning ApSSVAN Boligudlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Sanne Bukhave Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2021Overskudd på DKK 797.702 SALLING EL SERVICE A/SSALLING EL SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Sanne Bukhave Simonsen er medlem av styret.Se mere
21. august 2021 · Mester TidendeEr der nogen du kender, mester?: Se de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelserSamtidigt er Martin Beregaard Andersen og Sanne Bukhave Simonsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gert Nygaard Laursen (kilde: Les artikkel
20. august 2021 · Building SupplyNyt fra toppen i bygge- og anlægsbranchenSamtidigt er Martin Beregaard Andersen og Sanne Bukhave Simonsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gert Nygaard Laursen (kilde: Les artikkel
5. august 2021Sanne Bukhave Simonsen blir med i styretSALLING EL SERVICE A/SSanne Bukhave Simonsen blir med i styret for SALLING EL SERVICE A/S.Se mere
5. august 2021Endring i eierkretsenSALLING EL SERVICE A/SGert Nygaard Laursen er ikke lenger registrert som reell eier av SALLING EL SERVICE A/S. Sanne Bukhave Simonsen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2020Underskudd på DKK 40.010 SVAN Boligudlejning ApSSVAN Boligudlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. februar 2019 til 30. juni. Sanne Bukhave Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2019Endring i eierkretsenSVAN Boligudlejning ApSSanne Bukhave Simonsen registrert som reell eier av SVAN Boligudlejning ApS.Se mere
1. juli 2019Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeSVAN Boligudlejning ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Sanne Bukhave Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2019StiftelseSVAN Boligudlejning ApSSVAN Boligudlejning ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Sanne Bukhave Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 49Salling El Service A/S Jens Christian Mortensen Gjerulff og Gert Nygaard Laursen har erstattet Torben Lundgaard Lauritsen og Sanne Bukhave Simonsen i bestyrelsen hos Salling El Service A/S (kilde: Les artikkel
9. desember 2016 · Building SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerSalling El Service A/S Jens Christian Mortensen Gjerulff og Gert Nygaard Laursen har erstattet Torben Lundgaard Lauritsen og Sanne Bukhave Simonsen i bestyrelsen hos Salling El Service A/S (kilde: Les artikkel