25. januarUnderskudd på DKK 15.007 Bjørn Fælles Holding ApSBjørn Fælles Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januarUnderskudd på DKK 291.303 Dressed ApSDressed ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 300.752 Bjørn Fælles Holding ApSBjørn Fælles Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 776.200 Dressed ApSDressed ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2022Ny status NORMALDressed ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDressed ApSTidligere status: Normal. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Underskudd på DKK 274.444 Bjørn Fælles Holding ApSBjørn Fælles Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2022Nytt navn: Dressed ApSBJØRN HOBRO ApSBJØRN HOBRO ApS skifter navn til Dressed ApS. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022Underskudd på DKK 278.285 BJØRN HOBRO ApSBJØRN HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Endring i eierkretsenBJØRN HOBRO ApSSanne Fogh Nielsen registrert som reell eier av BJØRN HOBRO ApS.Se mere
4. mai 2021AdresseendringBjørn Fælles Holding ApSBjørn Fælles Holding ApS flytter til ny adresse i Hobro. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021AdresseendringBJØRN HOBRO ApSBJØRN HOBRO ApS flytter til ny adresse i Hobro. Sanne Fogh Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021Sanne Fogh Nielsen blir med i ledelsenBjørn Fælles Holding ApSSanne Fogh Nielsen blir med i ledelsen for Bjørn Fælles Holding ApS.Se mere
3. mai 2021Sanne Fogh Nielsen blir med i ledelsenBJØRN HOBRO ApSSanne Fogh Nielsen blir med i ledelsen for BJØRN HOBRO ApS.Se mere
30. april 2021Endring i eierkretsenBjørn Fælles Holding ApSSanne Fogh Nielsen registrert som reell eier av Bjørn Fælles Holding ApS.Se mere