25. augustUffe Iversen blir med i styretKJV A/SUffe Iversen blir med i styret for KJV A/S. Sanne Gordon Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. augustAnders Kruse forlater styretKJV A/SAnders Kruse forlater styret for KJV A/S etter en periode på 8 måneder. Sanne Gordon Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juliUnderskudd på DKK 11 mio.Ahlsell Danmark Holding ApSAhlsell Danmark Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sanne Gordon Christensen er medlem av styret.Se mere
17. maiOverskudd på DKK 22 mio.Ahlsell Danmark A/SAhlsell Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sanne Gordon Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. aprilUnderskudd på DKK 3.288 Gordons ApSGordons ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 31. desember 2023. Sanne Gordon Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. aprilSanne Gordon Christensen blir med i styretBACHER WORK WEAR A/SSanne Gordon Christensen blir med i styret for BACHER WORK WEAR A/S.Se mere
2. aprilEndring i eierkretsenBACHER WORK WEAR A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av BACHER WORK WEAR A/S. Sanne Gordon Christensen er medlem av styret.Se mere
2. aprilAdresseendringAhlsell Danmark Holding ApSAhlsell Danmark Holding ApS flytter fra Brøndby til Vallensbæk. Sanne Gordon Christensen er medlem av styret.Se mere
21. marsNytt navn: Ahlsell Danmark Holding ApSAHLSELL DANMARK ApSAHLSELL DANMARK ApS skifter navn til Ahlsell Danmark Holding ApS. Sanne Gordon Christensen er medlem av styret.Se mere
21. marsNytt navn: Ahlsell Danmark A/SSanistål A/SSanistål A/S skifter navn til Ahlsell Danmark A/S. Sanne Gordon Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023 · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Varo Specialmaskiner, Steel Products, Sjølund..Samtidig er Sanne Gordon Christensen, Anders Kruse og Johan Stille indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jacob Hellsten Frederiksen, Søren Knudsen Løftgaard og Hans Jørgen Piepgrass Pedersen. Les artikkel
14. desember 2023Sanne Gordon Christensen blir med i styretKJV A/SSanne Gordon Christensen blir med i styret for KJV A/S.Se mere
14. desember 2023Endring i eierkretsenKJV A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av KJV A/S. Sanne Gordon Christensen er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Anne Vammen Andersen blir med i styretSanistål A/SAnne Vammen Andersen blir med i styret for Sanistål A/S. Sanne Gordon Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Kim Lillie Andersen forlater styretSanistål A/SKim Lillie Andersen forlater styret for Sanistål A/S etter en periode på 2 år. Sanne Gordon Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2023Eric Kristian Tobias Ackeby blir med i styretSanistål A/SEric Kristian Tobias Ackeby erstatter Kennet Yngve Fredrik Göransson i styret for Sanistål A/S etter en periode på 9 måneder. Sanne Gordon Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Eric Kristian Tobias Ackeby blir med i styretAHLSELL DANMARK ApSEric Kristian Tobias Ackeby blir med i styret for AHLSELL DANMARK ApS. Sanne Gordon Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 2023Kennet Yngve Fredrik Göransson forlater styretAHLSELL DANMARK ApSKennet Yngve Fredrik Göransson forlater styret for AHLSELL DANMARK ApS etter en periode på 9 år. Sanne Gordon Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. august 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos AB Aluminium, Bredal, Eltronic..Samtidig er Claudio Keld Christensen og Sanne Gordon Christensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henrik Lohse og Erik Gösta Andersson (kilde: Les artikkel
11. august 2023 · Dagbladet LicitationenUdskiftninger i direktioner og bestyrelserSamtidig er Claudio Keld Christensen og Sanne Gordon Christensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henrik Lohse og Erik Gösta Andersson (kilde: Les artikkel