14. januar 2019Endring i eierkretsenTELA TECH ApSSanne Løfqvist Bager er ikke lenger registrert som reell eier av TELA TECH ApS.Se mere
16. oktober 2018Ny status UNDER KONKURSTELA TECH ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Sanne Løfqvist Bager eier 100% av virksomheten.Se mere
25. august 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTELA TECH ApSTidligere status: Normal. Sanne Løfqvist Bager eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2018Sanne Løfqvist Bager forlater ledelsenTELA TECH ApSSanne Løfqvist Bager forlater ledelsen for TELA TECH ApS etter en periode på 12 år.Se mere
14. juni 2017Overskudd på DKK 54.736 TELA TECH ApSTELA TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2016Overskudd på DKK 23.948 TELA TECH ApSTELA TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2015Overskudd på DKK 5.798 TELA TECH ApSTELA TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2015Endring i eierkretsenTELA TECH ApSSanne Løfqvist Bager registrert som reell eier av TELA TECH ApS.Se mere
1. september 2015Ny bransje: Anden teknisk rådgivningTELA TECH ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2015Nytt navn: TELA TECH ApSTELA TECH HOLDING ApSTELA TECH HOLDING ApS skifter navn til TELA TECH ApS. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 1.875 TELA TECH HOLDING ApSTELA TECH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2014Sanne Løfqvist Bager forlater ledelsenDANLED ApSSanne Løfqvist Bager forlater ledelsen for DANLED ApS etter en periode på 8 år.Se mere
26. juni 2013Ny status UNDER KONKURSDANLED ApSTidligere status: Normal. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2013Underskudd på DKK 372.800 TELA TECH HOLDING ApSTELA TECH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortDANLED ApSDANLED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortTELA TECH HOLDING ApSTELA TECH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTELA TECH HOLDING ApSTELA TECH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANLED ApSDANLED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTELA TECH HOLDING ApSTELA TECH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANLED ApSDANLED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Sanne Løfqvist Bager er medlem af ledelsen.Se mere