Jonas Birch Lastein forlater ledelsen for GMS Management Solutions Danmark ApS etter en periode på 4 år. Sara Maria Rocia de Fransisco Miguel er medlem af ledelsen.
GMS Management Solutions Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sara Maria Rocia de Fransisco Miguel er medlem af ledelsen.
GMS Management Solutions Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sara Maria Rocia de Fransisco Miguel er medlem af ledelsen.
GMS Management Solutions Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sara Maria Rocia de Fransisco Miguel er medlem af ledelsen.
GMS Management Solutions Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. februar 2020 til 31. desember 2020. Sara Maria Rocia de Fransisco Miguel er medlem af ledelsen.
GMS Management Solutions Danmark ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Sara Maria Rocia de Fransisco Miguel er medlem af ledelsen.