20. juniUnderskudd på DKK 5,0 mio.SUBRA A/SSUBRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sarah Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 24.070 AWSB HOLDING ApSAWSB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 2,8 mio.SUBRA A/SSUBRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sarah Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Lars Traberg forlater styretSUBRA A/SLars Traberg forlater styret for SUBRA A/S etter en periode på 5 år. Sarah Børresen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos KH Maskinfabrik, Migatronic, ME Production..Subra A/S Sarah Børresen og Maria Sand Tandrup er indtrådt i direktionen hos Subra A/S (kilde: Les artikkel
2. desember 2022 · Electronic SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSubra A/S Sarah Børresen og Maria Sand Tandrup er indtrådt i direktionen hos Subra A/S (kilde: Les artikkel
1. august 2022Sarah Børresen blir med i ledelsenSUBRA A/SSarah Børresen blir med i ledelsen for SUBRA A/S.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 171.874 AWSB HOLDING ApSAWSB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juni 2022Underskudd på DKK 2,8 mio.SUBRA A/SSUBRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sarah Børresen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
26. april 2022AdresseendringSUBRA A/SSUBRA A/S flytter til ny adresse i Farum. Sarah Børresen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
11. august 2021Endring i eierkretsenSubra Detectors ApSSarah Børresen er ikke lenger registrert som reell eier av Subra Detectors ApS.Se mere
4. juli 2021Underskudd på DKK 326.857 AWSB HOLDING ApSAWSB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 935.198 SUBRA A/SSUBRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sarah Børresen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
17. mai 2021Erstatning i styretSUBRA A/S3 endringer i styret for SUBRA A/S. Sarah Børresen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
17. mai 2021Nytt navn: SUBRA A/SSUBRA Substrates A/SSUBRA Substrates A/S skifter navn til SUBRA A/S. Sarah Børresen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
18. april 2021Endring i eierkretsenSUBRA Substrates A/SSarah Børresen registrert som reell eier av SUBRA Substrates A/S.Se mere
1. desember 2020Ny bransje: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrolSubra Detectors ApSTidligere bransje: Uoplyst. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 97.872 AWSB HOLDING ApSAWSB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. juli 2020Underskudd på DKK 16.583 Subra Detectors ApSSubra Detectors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 8.292 Subra Detectors ApSSubra Detectors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sarah Børresen eier 50% av virksomheten.Se mere