Hofor Forsyning Holding P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.
HOFOR FORSYNING KOMPLEMENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.
HOFOR VAND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.
HOFOR A/S søger ny medarbejder i København på fuld tid. Kontaktperson: Jens Stokkeby Gottlieb. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.
Hofor Forsyning Holding P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.
HOFOR VAND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.
HOFOR FORSYNING KOMPLEMENTAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sarah Christine Boesgaard Christensen er medlem av styret.