26. juniOverskudd på DKK 40.341 IKON København ApSIKON København ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. marsAdresseendringIKON København ApSIKON København ApS flytter fra København K til Frederiksberg. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 82.584 IKON København ApSIKON København ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 172.696 IKON København ApSIKON København ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Amalie Sofie Thorgaard forlater ledelsenIKON København ApSAmalie Sofie Thorgaard forlater ledelsen for IKON København ApS etter en periode på 2 år. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022AdresseendringIKON København ApSIKON København ApS flytter til ny adresse i København K. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2021Underskudd på DKK 6.911 IKON København ApSIKON København ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sarah Maria Thorgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2020Lene Thorgaard slutter som adm. direktørIKON København ApSLene Thorgaard slutter som adm. direktør i IKON København ApS. Sarah Maria Thorgaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
25. november 2020Sarah Maria Thorgaard blir med i ledelsenIKON København ApSSarah Maria Thorgaard blir med i ledelsen for IKON København ApS.Se mere