KOMPLEMENTARSELSKABET MIOS 2000 - ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sascha Bernd Lochbrunner er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET MIOS 2000 - ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sascha Bernd Lochbrunner er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET MIOS 2000 - ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sascha Bernd Lochbrunner er medlem av styret.
Denis Walter erstatter Vagner Stig Jørgensen i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET MIOS 2000 - ApS etter en periode på 8 år. Sascha Bernd Lochbrunner er medlem av styret.