17. maiUnderskudd på DKK 367.923 Sasja Dalgaard Holding ApSSasja Dalgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sasja Dalgaard Khalid er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 5,4 mio.ynapmoc & etfot ApSynapmoc & etfot ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
12. mai 2023Overskudd på DKK 6,2 mio.Sasja Dalgaard Holding ApSSasja Dalgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sasja Dalgaard Khalid er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 62 mio.ynapmoc & etfot ApSynapmoc & etfot ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
25. november 2022Endring i eierkretsenynapmoc & etfot ApSThomas Tofte Hansen øker sitt reelle eierskap av ynapmoc & etfot ApS. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
17. november 2022Adresseendringynapmoc & etfot ApSynapmoc & etfot ApS flytter fra København K til Vanløse. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
15. august 2022Nytt navn: ynapmoc & etfot ApSTOFTE & COMPANY ApSTOFTE & COMPANY ApS skifter navn til ynapmoc & etfot ApS. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
25. mars 2022Overskudd på DKK 7,0 mio.Sasja Dalgaard Holding ApSSasja Dalgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sasja Dalgaard Khalid er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortTOFTE & COMPANY ApSTOFTE & COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
18. august 2021Jesper Knudsen blir ny styrelederTOFTE & COMPANY ApSJesper Knudsen erstatter Rasmus Bøegh Danielsen som styreleder hos TOFTE & COMPANY ApS etter en periode på 5 år. Sasja Dalgaard Khalid er fortsatt styremedlem.Se mere
18. august 2021Endring i eierkretsenTOFTE & COMPANY ApSThomas Tofte Hansen øker sitt reelle eierskap av TOFTE & COMPANY ApS. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
15. april 2021Claus Højbjerg Andersen blir med i styretTOFTE & COMPANY ApSClaus Højbjerg Andersen blir med i styret for TOFTE & COMPANY ApS. Sasja Dalgaard Khalid er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2021Endring i eierkretsenTOFTE & COMPANY ApSThomas Tofte Hansen reduserer sitt reelle eierskap av TOFTE & COMPANY ApS. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 1,6 mio.Sasja Dalgaard Holding ApSSasja Dalgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sasja Dalgaard Khalid er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Overskudd på DKK 7,4 mio.TOFTE & COMPANY ApSTOFTE & COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 1,4 mio.Sasja Dalgaard Holding ApSSasja Dalgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sasja Dalgaard Khalid er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2020Sasja Dalgaard Khalid forlater ledelsenSasja Dalgaard Retail IVSSasja Dalgaard Khalid forlater ledelsen for Sasja Dalgaard Retail IVS etter en periode på 2 år.Se mere
4. juni 2020Endring i eierkretsenSasja Dalgaard Retail IVSSasja Dalgaard Khalid er ikke lenger registrert som reell eier av Sasja Dalgaard Retail IVS.Se mere
21. februar 2020Overskudd på DKK 12 mio.TOFTE & COMPANY ApSTOFTE & COMPANY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sasja Dalgaard Khalid er medlem av styret.Se mere
22. mars 2019Overskudd på DKK 434.172 Sasja Dalgaard Holding ApSSasja Dalgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sasja Dalgaard Khalid er medlem af ledelsen.Se mere