13. septemberUnderskudd på EUR 921.134 DECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
16. juliErstatning i styretDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS3 endringer i styret for DECCA FURNITURE (EUROPE) ApS. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2023Underskudd på EUR 320.148 DECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Underskudd på EUR 425.672 DECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2022Erstatning i styretDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS3 endringer i styret for DECCA FURNITURE (EUROPE) ApS. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på EUR 456.173 DECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2020Underskudd på EUR 375.436 DECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2020AdresseendringDECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS flytter fra København K til Hellerup. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Hoo Kuen Liu forlater styretDECCA FURNITURE (EUROPE) ApSHoo Kuen Liu forlater styret for DECCA FURNITURE (EUROPE) ApS etter en periode på 9 måneder. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2019Underskudd på EUR 1,0 mio.DECCA FURNITURE (EUROPE) ApSDECCA FURNITURE (EUROPE) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2019Ny status NORMALDECCA FURNITURE (EUROPE) ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Sau Mui Fung er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2019Sau Mui Fung blir med i styretDECCA FURNITURE (EUROPE) ApSSau Mui Fung blir med i styret for DECCA FURNITURE (EUROPE) ApS.Se mere
27. februar 2019Sau Mui Fung blir med i ledelsenDECCA FURNITURE (EUROPE) ApSSau Mui Fung blir med i ledelsen for DECCA FURNITURE (EUROPE) ApS.Se mere