31. mars 2015Koji Minamoto blir med i styretES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSKoji Minamoto erstatter Seiji Iwai i styret for ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. desember 2014Erstatning i styretES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS3 endringer i styret for ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS. Seiji Iwai er fortsatt styremedlem.Se mere
5. august 2014Tom Jeffrey Zaiser blir med i styretES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSTom Jeffrey Zaiser erstatter Geoffrey Eugene Meyer i styret for ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS etter en periode på 14 år. Seiji Iwai er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 2014Overskudd på DKK 7,6 mio.ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Seiji Iwai er medlem av styret.Se mere
17. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Seiji Iwai er medlem av styret.Se mere
1. april 2013Seiji Iwai blir med i styretES FIBERVISIONS HOLDINGS ApSSeiji Iwai erstatter Tadashi Murayama i styret for ES FIBERVISIONS HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år.Se mere