24. mars 2015Ny status TVANGSOPLØSTSELSKABET AF 26. MAJ 2014 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
19. november 2014Jan Wium Wichmann forlater ledelsenSELSKABET AF 26. MAJ 2014 ApSJan Wium Wichmann forlater ledelsen for SELSKABET AF 26. MAJ 2014 ApS etter en periode på 7 måneder.
30. april 2014Nytt navn: SELSKABET AF 26. MAJ 2014 ApSKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/SKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S skifter navn til SELSKABET AF 26. MAJ 2014 ApS.
29. april 2014Flere forlater styretKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S3 medlemmer forlater styret for KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S.Jan Wium WichmannForlater etter en periode på 6 årFrans WichmannForlater etter en periode på 3 årTim Wium WichmannForlater etter en periode på 2 år
29. april 2014Jan Wium Wichmann blir med i ledelsenKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/SJan Wium Wichmann erstatter Rudi Birkedal i ledelsen for KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S etter en periode på 2 år.
29. april 2014Ny selskapsform AnpartsselskabKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/SKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S skifter selskapsform.FraA/STilApS
2. mai 2012Tim Wium Wichmann blir med i styretKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/STim Wium Wichmann erstatter Rune Christiansen i styret for KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S etter en periode på 1 år.
2. mai 2012Rudi Birkedal blir med i ledelsenKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/SRudi Birkedal erstatter Rune Christiansen i ledelsen for KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S etter en periode på 4 år.
2. februar 2011Erstatning i styretKITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S4 endringer i styret for KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S.Tiltrer styretFrans WichmannStyremedlemRune ChristiansenStyremedlemForlater styretErik Heino GrundtvigForlater etter en periode på 3 årTorsten KjærsgaardForlater etter en periode på 3 år
27. juni 2008Nytt navn: KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/SARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/SARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/S skifter navn til KITAA ARKITEKTER QAQORTOQ A/S.
26. juni 2008Erstatning i styretARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/S4 endringer i styret for ARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/S.Tiltrer styretJan Wium WichmannStyrelederErik Heino GrundtvigStyremedlemTorsten KjærsgaardStyremedlemForlater styretEllen Toudal WichmannForlater etter en periode på 3 år
26. juni 2008Rune Christiansen blir med i ledelsenARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/SRune Christiansen blir med i ledelsen for ARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/S.
9. november 2007Paul Engelsted forlater styretARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/SPaul Engelsted forlater styret for ARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/S etter en periode på 2 år.
16. november 2005Nytt navn: ARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/SVICH 8438 A/SVICH 8438 A/S skifter navn til ARKITEKTERNE 6 B QAQORTOQ A/S.
15. november 2005Erstatning i styretVICH 8438 A/S5 endringer i styret for VICH 8438 A/S.Tiltrer styretPaul EngelstedStyrelederEllen Toudal WichmannStyremedlemForlater styretHelen Mimi JannicheForlater etter en periode på 5 månederSebastian Benjamin Bahn ChristoffersenForlater etter en periode på 5 månederVictor ChristoffersenForlater etter en periode på 5 måneder
15. november 2005Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 8438 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 8438 A/S etter en periode på 5 måneder.
15. november 2005AdresseendringVICH 8438 A/SVICH 8438 A/S flytter fra København K til Nuuk.Ny adresseSam Kleinschmidtip Aqqutaa 15Postboks 10663900 NuukGL
1. juli 2005StiftelseVICH 8438 A/SVICH 8438 A/S stiftes i bransjen uoplyst.Adressec/o Advokat Victor ChristoffersenRosenborggade 3, 3.1130 København KPersonerVictor ChristoffersenDirektør, styremedlemHelen Mimi JannicheStyremedlemSebastian Benjamin Bahn ChristoffersenStyremedlem